Hanes ariannol NEW COMMUNITY NETWORK
Rhif yr elusen: 1072645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.06m | £1.15m | £990.14k | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.12m | £993.83k | £1.10m | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.87k | £24.96k | £369 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £723.93k | £693.84k | £595.91k | £565.44k | £583.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £279.60k | £277.79k | £482.11k | £379.45k | £589.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £74.62k | £81.69k | £70.35k | £45.16k | £43.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.70k | £1.46k | £148 | £92 | £1.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.07k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.00k | £120 | £120 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £683.87k | £693.13k | £658.74k | £692.70k | £672.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £565.54k | £424.37k | £335.09k | £410.90k | £481.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.51k | £11.77k | £20.05k | £11.17k | £23.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £92.50k | £86.76k | £83.69k | £102.59k | £128.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £124 | £3.92k | £0 | £0 | £82 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.