Hanes ariannol EMMAUS BRISTOL
Rhif yr elusen: 1071538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £575.21k | £735.20k | £588.46k | £713.96k | £753.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £570.42k | £581.42k | £659.58k | £710.54k | £892.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £81.71k | £59.06k | £10.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £164.60k | £351.55k | £216.58k | £92.02k | £199.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £139 | £2.99k | £574 | £2.13k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £410.45k | £380.64k | £371.28k | £495.61k | £553.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14 | £28 | £25 | £12 | £94 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £124.20k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.95k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £557.45k | £568.20k | £645.81k | £695.03k | £881.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.98k | £13.21k | £13.77k | £15.51k | £10.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.96k | £2.25k | £2.37k | £3.58k | £3.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.