Hanes ariannol CARE FOR VETERANS
Rhif yr elusen: 1072334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.65m | £6.02m | £4.26m | £4.85m | £4.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.30m | £5.04m | £4.98m | £5.18m | £4.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.42m | £1.47m | £1.35m | £1.74m | £1.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £137.52k | £89.58k | £50.40k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.16m | £2.54m | £1.04m | £1.21m | £1.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £681.79k | £569.33k | £468.64k | £574.85k | £825.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.69m | £2.65m | £2.51m | £2.85m | £2.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £113.47k | £122.12k | £153.59k | £172.05k | £178.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £137.52k | £89.58k | £50.40k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £266.60k | £1.57m | £413.97k | £702.48k | £704.51k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.97m | £4.77m | £4.70m | £4.88m | £4.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £324.70k | £263.30k | £285.30k | £295.83k | £315.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £16.23k | £15.72k | £15.72k | £20.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.92k | £3.78k | £5.43k | £5.22k | £4.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.