ymddiriedolwyr THE DUKE OF EDINBURGH'S AWARD
Rhif yr elusen: 1072490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroness Grey-Thompson DBE | Cadeirydd | 26 June 2020 |
|
|
||||
Roisin Helen Currie | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Emma Judith Sophia Watford | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Ofei Kwafo-Akoto | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
MOHAMED ISAP | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
Anna Barker | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Julian Hough | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Mel Ewell | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
PATRICIA TEHAN | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
HRH THE EARL OF WESSEX | Ymddiriedolwr | 01 November 1989 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.