ymddiriedolwyr The Royal Corps of Army Music Trust
Rhif yr elusen: 1073432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major General David James Eastman MBE | Cadeirydd | 06 September 2021 |
|
|
||||
Warrant Officer Class 1 David Hatton | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Francis Roseman | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Colonel Simon Haw MBE | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Craig Hallatt | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Vincent Eckerman | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Phil McEvoy | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Nik Preston | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
Doctor Marc van Grondelle MSc PhD | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.