Hanes ariannol CARERS TRUST LEA VALLEY CROSSROADS CARE SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1075261
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £592.02k | £630.60k | £442.15k | £501.60k | £218.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £583.00k | £545.73k | £533.48k | £568.13k | £521.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £342.05k | N/A | £42.03k | N/A | £65.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £200.58k | N/A | N/A | £3.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.35k | £155.98k | N/A | £10.05k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £541.36k | £472.87k | N/A | £489.35k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.47k | £1.54k | N/A | £2.20k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £839 | £217 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £40.00k | £150.00k | N/A | £6.61k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £583.00k | £545.73k | N/A | £568.13k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.73k | £4.72k | N/A | £2.56k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.