ymddiriedolwyr THE AQUASPORTS CROSS TRUST
Rhif yr elusen: 1075300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ALBON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sophie-Rose Fanner | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Robinson | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Dr DAMIAN RANDELL | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
Diana June Baird | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
||||
SUSAN HELEN BROOKS | Ymddiriedolwr | 29 August 2013 |
|
|
||||
PETER MASON | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.