ymddiriedolwyr THE BRITISH ASSOCIATION OF BARBERSHOP SINGERS
Rhif yr elusen: 1080930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanna Wells | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Matthew Cawthorne | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Simon Lubkowski | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Calvin Laverick | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Alistair Richard Lamyman | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|||||
Simon Arnott | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Peter Bryant | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.