ymddiriedolwyr THE SHOREDITCH TRUST
Rhif yr elusen: 1086812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Williams | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Andy Wiley | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Dr Jessica Dorothy JONES-NIELSEN | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Dr Lucy Carter | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Alice Sampson | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|||||
Andrew Charles Waugh | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
Dr Jonathon Tomlinson | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|||||
Jeremy Mark Gardner | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.