Hanes ariannol STROUD & DISTRICT HOMES FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1084255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56m | £1.65m | £1.80m | £1.96m | £2.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £1.52m | £1.67m | £2.00m | £2.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.26m | £1.28m | £1.43m | £1.61m | £1.94m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £82.51k | £42.52k | £34.52k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.30k | £1.50k | £3.68k | £2.08k | £4.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.55m | £1.63m | £1.78m | £1.94m | £2.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £3.68k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.92k | £17.66k | £17.93k | £18.49k | £56.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.52m | £1.67m | £2.00m | £2.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.38k | £4.16k | £4.22k | £6.35k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.