ymddiriedolwyr STROUD & DISTRICT HOMES FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1084255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN JOHN JAMES SALTER | Cadeirydd | 13 March 2018 |
|
|
||||
Jennifer Mary Trotman | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Charles Henry Jeffrey Townley | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Dr David Drew | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Clive Mirkovic | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|
||||
Richard Antony Stone | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|||||
MRS ROSEMARY GADD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CAROL GILBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.