ymddiriedolwyr NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL
Rhif yr elusen: 1079626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anshu Mandal | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
JOHN DIXON | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||
Joshua Meek | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Parita Doshi | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Ash Mohammed | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Debra Phillips | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Harrison | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
BENJAMIN PAUL FRASER SMITH | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.