ymddiriedolwyr COMMUNITY FOSTER CARE
Rhif yr elusen: 1084124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Ann Dwight | Cadeirydd | 30 July 2015 |
|
|
||||
Jane Comerford | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Mary Cox | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
stephanie Malone | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Charles Wade | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
Mariana Straton | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
||||
JOANNA MARGARET JANSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.