Hanes ariannol KENT COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1084361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30m | £5.35m | £6.45m | £6.02m | £5.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.60m | £4.52m | £6.38m | £5.52m | £6.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £203.34k | £535.00k | £1.06m | £530.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.96m | £7.77m | £5.99m | £5.10m | £5.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.48m | £318.48k | £458.75k | £76.13k | £1.08m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £823.95k | £903.47k | £919.92k | £997.58k | £1.05m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.49m | £4.40m | £6.26m | £5.38m | £6.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.39k | £121.63k | £116.41k | £131.29k | £143.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.87k | £12.34k | £23.85k | £27.28k | £31.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.34m | £3.24m | £4.66m | £3.78m | £4.52m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.