Hanes ariannol GESGB
Rhif yr elusen: 1085619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £924.97k | £440.46k | £773.45k | £521.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.29m | £487.09k | £582.64k | £443.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.80k | £11.05k | N/A | £5.40k | £125.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £279.62k | £0 | N/A | £555.98k | £225.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £355.81k | £353.83k | N/A | £207.34k | £167.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £5.40k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.05k | £13.37k | N/A | £4.42k | £2.99k | |
|
Incwm - Arall | £889.92k | £546.72k | N/A | £310 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £935.23k | £774.68k | N/A | £575.49k | £230.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.74k | £517.39k | N/A | £7.15k | £2.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.32k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.63k | £0 | N/A | £7.15k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £736.27k | £0 | N/A | £0 | £211.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.