Dogfen lywodraethu THE MEN'S HEALTH FORUM
Rhif yr elusen: 1087375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/01/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/08/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 NOV 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MEN'S HEALTH, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, BY CARRYING OUT RESEARCH INTO MEN'S HEALTH AND BY PROVIDING INFORMATION ON MEN'S HEALTH TO HEALTH PROFESSIONALS AND THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.