ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF POCKLINGTON ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1086300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Singh | Cadeirydd | 09 July 2019 |
|
|
||||
Claire Findlay | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Les Kennedy | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Fiona Eldridge | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Janet Anderson | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Melanie Iredale | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Susan Knill | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Janet Diane Brader | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.