Hanes ariannol AGE UK BEXLEY
Rhif yr elusen: 1088399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £654.42k | £627.29k | £677.65k | £662.96k | £737.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £704.09k | £621.82k | £600.40k | £676.60k | £689.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £166.01k | £181.77k | £44.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.43k | £162.83k | £227.34k | £170.00k | £175.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £91.69k | £59.94k | £98.65k | £32.48k | £45.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £3.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £549.43k | £554.80k | £572.08k | £623.54k | £686.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.91k | £8.80k | £6.92k | £6.94k | £6.04k | |
|
Incwm - Arall | £4.39k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £701.94k | £619.31k | £597.89k | £673.83k | £686.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.16k | £2.51k | £2.51k | £2.77k | £2.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.06k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.16k | £0 | £2.51k | £2.77k | £2.51k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.