Hanes ariannol JIMMY MAC'S (ACTIVITY CENTRE FOR THE RETIRED AND DISABLED)
Rhif yr elusen: 1091747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £171.50k | £179.86k | £124.79k | £191.31k | £156.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.32k | £161.10k | £89.50k | £140.02k | £148.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £62.18k | £70.36k | £123.33k | £6.84k | £95.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.