ymddiriedolwyr JIMMY MAC'S (ACTIVITY CENTRE FOR THE RETIRED AND DISABLED)
Rhif yr elusen: 1091747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYCE JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Laura McDonald | Ymddiriedolwr | 29 August 2021 |
|
|
||||
Maureen Pearson | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Anne Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Rhonda Elms | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
MARION HARTUNG | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.