Hanes ariannol THE SONS OF DIVINE PROVIDENCE
Rhif yr elusen: 1088675
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58m | £2.65m | £2.27m | £1.75m | £8.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.56m | £2.57m | £2.81m | £2.15m | £8.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £902.65k | £855.69k | £663.33k | £490.98k | £100.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.56k | £162.37k | £9.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £351.59k | £394.15k | £203.24k | £214.30k | £182.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.37k | £0 | £0 | £0 | £6.94m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.11m | £2.17m | £2.00m | £1.46m | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £58.59k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.79k | £75.91k | £75.19k | £74.43k | £81.12k | |
|
Incwm - Arall | £22.17k | £2.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £297.30k | £340.07k | £128.64k | £726 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.56m | £2.57m | £2.79m | £2.15m | £2.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.31k | £9.06k | £15.41k | £2.89k | £1.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.65k | £23.94k | £32.55k | £53.77k | £155.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £4.36k | £0 | £5.48m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.