Hanes ariannol SAFE AND SOUND GROUP
Rhif yr elusen: 1093936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £457.27k | £457.27k | £496.57k | £736.45k | £791.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £476.27k | £476.27k | £355.80k | £601.60k | £682.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £139.88k | £117.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.60k | N/A | £117.04k | £218.35k | £206.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £54.08k | £106.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £457.71k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £5.90k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £416 | £1.77k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £567.26k | £649.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £34.34k | £33.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £13.09k | £10.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £9.93k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.