Hanes ariannol ROMNEY MARSH COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1093388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £466.78k | £480.34k | £759.87k | £551.80k | £610.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £514.57k | £490.54k | £543.26k | £593.27k | £675.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £148.00k | N/A | N/A | £152.00k | £145.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.61k | £192.61k | £365.76k | £31.19k | £34.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £580.11k | £326.39k | £329.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £900 | £880 | £1.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £167.71k | £223.87k | £276.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £738 | £659 | £1.72k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £543.26k | £591.91k | £140.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £1.36k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £12.82k | £18.30k | £15.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £534.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.