ymddiriedolwyr SANGAT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1094818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merban Hussain | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Helen Nessa | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Mohammad Azam | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Asif Yaseen | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Raza Israil Mr | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
SHAFIQ AHMED MALIK | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
||||
NASRAIN ALI | Ymddiriedolwr | 21 December 2011 |
|
|||||
SHAMIMA TAHIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED MANIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDUL GHAFOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YOUNIS QAMAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.