Hanes ariannol FENLAND AREA COMMUNITY ENTERPRISE TRUST
Rhif yr elusen: 1097098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £881.59k | £913.16k | £918.78k | £903.61k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £878.53k | £869.04k | £835.03k | £798.45k | £907.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £654.22k | £623.55k | £570.43k | £677.56k | £832.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.45k | £14.20k | £8.50k | £9.64k | £22.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £151.40k | £116.41k | £76.31k | £131.40k | £142.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £713.27k | £780.89k | £832.86k | £761.63k | £869.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.48k | £1.67k | £1.11k | £948 | £2.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £544 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £825.19k | £816.52k | £806.62k | £774.39k | £888.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.34k | £52.52k | £28.41k | £24.06k | £18.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.90k | £0 | £5.40k | £5.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.