Hanes ariannol SOCIAL CARE IN ACTION
Rhif yr elusen: 1096903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.23m | £11.80m | £8.23m | £4.54m | £4.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.08m | £12.34m | £4.76m | £5.05m | £5.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.25m | £9.73m | £2.89m | £3.67m | £4.29m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £234.78k | £96.41k | £649.99k | £166.13k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.84k | £186.30k | £1.20k | £248.69k | £504 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £4.02m | £404.23k | £6.93k | £64.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.89m | £7.36m | £3.95m | £4.16m | £4.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £142.76k | £232.73k | £110.16k | £109.11k | £54.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.77m | £12.75k | £1.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.07m | £9.02m | £4.49m | £5.05m | £5.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.76k | £67.48k | £4.27k | £5.10k | £5.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.14k | £51.69k | £41.44k | £31.90k | £33.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £30.68k | £52.14k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £3.25m | £269.50k | £3.39k | £39.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.