Hanes ariannol SAIL TRAINING INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1096846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £964.81k | £497.95k | £864.25k | £326.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.24m | £698.40k | £675.14k | £401.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.11k | £48.78k | N/A | £56.59k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £437.94k | £199.93k | N/A | £112.08k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £825.56k | £711.23k | N/A | £695.45k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.90k | £4.86k | N/A | £130 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £1.21m | N/A | £675.14k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.06k | £48.74k | N/A | £11.57k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £23.33k | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.