ymddiriedolwyr HOME-START KIRKLEES
Rhif yr elusen: 1099770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANESSA STIRUM | Cadeirydd | 10 June 2016 |
|
|
||||
Pegah Parandian | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Kieran Joseph Brady | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Andrew John Smith | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Julie Grindley | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Clare Mulgan | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Joseph Karl Yates | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
David Mason | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.