ymddiriedolwyr WARRINGTON YOUTH ZONE LIMITED
Rhif yr elusen: 1101086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark John Brocklehurst | Cadeirydd | 19 August 2017 |
|
|
||||||||
Amanda Jean Kiddle | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||||||
Katie Louise Rankin | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||||||
FIONA LOUISE NORCROSS | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|||||||||
n/a Lauren Phyllis Soutar | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||||||
John Alfred Downes | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||||||
STUART MIDDLETON | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|||||||||
Paula Jayne Worthington Ms | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||||||
CHRISTOPHER JOHN PURSLOW | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|||||||||
Edward Peter Atkinson | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||||||
Angela Jones | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||||||
MR DAVID BRIGGS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.