Hanes ariannol LANE END YOUTH & COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1101360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.44k | £20.24k | £36.41k | £17.11k | £27.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.48k | £20.33k | £16.62k | £22.50k | £29.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £450 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.45k | £493 | £3.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.