Hanes ariannol RIPPLE AFRICA
Rhif yr elusen: 1103256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £810.61k | £792.31k | £892.00k | £1.41m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £804.32k | £783.59k | £823.39k | £1.23m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £114.79k | £112.43k | £87.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £810.39k | £791.92k | £891.80k | £1.41m | £1.81m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £217 | £391 | £194 | £208 | £1.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £744.42k | £727.78k | £743.26k | £1.11m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.91k | £55.82k | £80.14k | £127.41k | £129.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.81k | £5.57k | £2.55k | £7.58k | £7.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.