ymddiriedolwyr LAMBOURNE END LTD
Rhif yr elusen: 1105063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY ANDREW RICHARDSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael James Cleary | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Amanda Irene Ridgwell | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Charles Green | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Rachel Jane Grimwood | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
CAROLINE ROUSE | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Paul Mathias | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|||||
Christopher Charles James | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|||||
Marianne Layburn | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.