ymddiriedolwyr THE RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1107144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Mark White | Cadeirydd | 06 July 2016 |
|
|
||||
Bernadette Ann O'Hanrahan | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Jodie Alice Mills | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Susan Passey | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Bart Schoonbaert | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
GRAHAM THOMAS | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|||||
Dr Bella Davies | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Joanne Harrison | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
Alastair William Muirhead | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
Jack William Arthur Spees | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.