Hanes ariannol THAMES HOSPICE
Rhif yr elusen: 1108298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.36m | £12.63m | £13.04m | £15.54m | £16.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.80m | £10.40m | £11.25m | £13.52m | £15.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £574.64k | £522.15k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.52m | £2.56m | £7.05m | £7.09m | £4.78m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.53m | £6.05m | £3.88m | £4.22m | £5.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.43m | £2.73m | £1.96m | £4.00m | £5.00m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.85m | £3.47m | £4.23m | £7.22m | £5.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £482.00k | £290.00k | £93.00k | £93.00k | £162.00k | |
|
Incwm - Arall | £64.00k | £94.00k | £2.88m | £0 | £38.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.81m | £1.61m | £620.00k | £718.00k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.40m | £5.25m | £6.35m | £7.54m | £8.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.39m | £5.15m | £4.90m | £5.98m | £6.49m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £104.00k | £87.00k | £245.00k | £319.00k | £360.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £47.00k | £25.00k | £0 | £0 | £31.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.