Hanes ariannol Brighton & Hove Albion Foundation
Rhif yr elusen: 1110978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.50m | £3.44m | £3.14m | £3.73m | £3.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.31m | £3.41m | £3.11m | £3.69m | £3.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £338.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £344.20k | £239.57k | £304.51k | £837.21k | £590.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £829.71k | £801.05k | £491.74k | £964.62k | £906.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.42m | £2.63m | £2.65m | £2.76m | £2.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.47k | £5.01k | £3.67k | £2.66k | £23.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.11m | £3.23m | £2.91m | £3.52m | £3.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £195.02k | £181.91k | £209.73k | £172.51k | £243.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.33k | £24.61k | £21.79k | £21.86k | £24.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.