Hanes ariannol THE EIKON CHARITY
Rhif yr elusen: 1109190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.81m | £2.50m | £1.84m | £2.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.77m | £1.90m | £2.00m | £1.82m | £2.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.10m | £1.08m | £1.24m | £1.11m | £1.35m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £65.28k | N/A | £16.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £361.31k | £545.87k | £1.15m | £531.03k | £530.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £1.27m | £1.34m | £1.30m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.60k | £2.68k | £2.40k | £5.09k | £13.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £126.00k | £14.66k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.64m | £1.77m | £1.88m | £1.64m | £1.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £129.30k | £123.90k | £121.93k | £178.90k | £227.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.79k | £14.37k | £14.86k | £21.52k | £25.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.