ymddiriedolwyr SCOPE WEST SUSSEX
Rhif yr elusen: 1112581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Jones | Cadeirydd | 29 December 2013 |
|
|
||||
Sarah Welch | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Penelope Ellison | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Nathan Burrows | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Jane Feild | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Douglas George Hayler | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
RICHARD KEVIN BURROWS | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.