Hanes ariannol MEYNELL KINDERGARTEN
Rhif yr elusen: 1111307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.54k | £240.01k | £252.74k | £219.69k | £240.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.68k | £236.32k | £244.37k | £241.27k | £238.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £107.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | £135.23k | £108.83k | £107.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.