Hanes ariannol VIRUNGA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1111806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.20m | £20.16m | £25.90m | £25.49m | £30.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.33m | £17.82m | £17.04m | £22.04m | £31.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.51m | £16.23m | £21.31m | £19.52m | £22.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.43m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £1.64m | £362.38k | £426.16k | £176.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.89k | £15.61k | £159.90k | £158.25k | £108.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.28m | £4.07m | £5.38m | £8.32m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.64m | £13.89m | £13.28m | £14.46m | £20.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.69m | £3.93m | £3.77m | £7.58m | £11.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.59k | £47.65k | £44.55k | £48.32k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.