Hanes ariannol BRIGHTON FRINGE LTD
Rhif yr elusen: 1116367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £575.56k | £400.29k | £371.48k | £527.37k | £438.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £527.28k | £566.31k | £303.27k | £450.33k | £441.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.49k | £36.50k | £115.76k | £138.52k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £198.10k | N/A | N/A | £26.84k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £377.46k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £500.49k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | £43 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £462.17k | N/A | N/A | £392.75k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £65.11k | N/A | N/A | £57.58k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.