ymddiriedolwyr LONDON TRANSPORT MUSEUM LIMITED
Rhif yr elusen: 1123122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR Keith Ludeman | Cadeirydd | 26 March 2014 |
|
|
||||
Elizabeth McKay | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|||||
Lilli Matson | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Mary Helen Creagh | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Obinna Vincent Nwofor | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Christine Major | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Pamela Elizabeth Rosser | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Winsome Hull | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
William Stephen Ferris | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Marcus Arthur | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
ANDREW JONATHAN SMITH | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.