Hanes ariannol LISTENING EAR (MERSEYSIDE)
Rhif yr elusen: 1117324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £702.99k | £801.57k | £1.01m | £1.50m | £2.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £655.53k | £790.23k | £881.46k | £1.24m | £1.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £599.00k | £707.32k | £702.48k | £963.16k | £1.80m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.20k | N/A | £26.00k | £79.91k | £75.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.73k | £11.10k | £12.31k | £12.58k | £13.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £624.33k | £780.64k | £983.52k | £1.47m | £2.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £171 | £332 | £113 | £68 | £2.27k | |
|
Incwm - Arall | £65.76k | £9.50k | £9.50k | £9.50k | £9.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £655.53k | £790.23k | £881.46k | £1.24m | £1.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.00k | £164.42k | £8.01k | £11.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.