ymddiriedolwyr THE POLISH CATHOLIC MISSION
Rhif yr elusen: 1119423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Bogdan Piotr Kolodziej | Cadeirydd | 02 May 2023 |
|
|
||||
PIOTR BOLESLAW NOWICKI | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
ZYGMUNT GREEN | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Rev Artur Strzepka | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Marek Piotr Tomas | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dr Marek Franciszek Marzanski | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Rev RAFAL JAROSLAWSKI | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|||||
Rev ROMUALD SZCZODROWSKI | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.