ymddiriedolwyr WELLSPRING CHURCH (WATFORD)
Rhif yr elusen: 1119764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Selwyn Dodwell | Cadeirydd | 16 September 2021 |
|
|
||||
Olayinka Akinrotimi Elegbe | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Nathan Edward Siebu | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Joanne Claire LEE | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|
||||
Alexander John Mellanby LEE | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.