ymddiriedolwyr ST ALBANS COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1122405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN-MARIE DOCKER | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||
Lord Simon Penn | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Gursharan Sohal | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Mandy Dawn Hawkes | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Richard Darren Darlington | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Robert Douglas William Bruce | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
Robert Evetts | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.