Hanes ariannol ISLAND FARM DONKEY SANCTUARY
Rhif yr elusen: 1121697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £334.44k | £169.25k | £119.51k | £374.37k | £523.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £230.00k | £190.30k | £181.63k | £218.66k | £277.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £375.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £45.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £99.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.33k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £287.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £269.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.