ymddiriedolwyr THE SOCIAL RESEARCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1123940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Dunn | Cadeirydd | 16 January 2024 |
|
|
||||
Dr Kirstie Anne Hewlett | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Daniel Stunell | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Diarmid Eoghan Thomas Campbell-Jack | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Dr Rachel Gwenllian Hughes | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Lee Chan | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Beth Jane Moon | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Dr Jennifer Carole Brooks | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Naomi Eleanor Day | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Gillian Prior | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Martina Lewis | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Ailbhe Mary McNabola | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Daniel Oliver Clay | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Rosemary Susan Louisa McLeod | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.