Hanes ariannol BRITISH SOCIETY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION AND CELLULAR THERAPY
Rhif yr elusen: 1125795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £361.95k | £350.29k | £388.04k | £341.73k | £376.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £339.00k | £372.21k | £335.36k | £393.62k | £425.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £171.08k | N/A | N/A | £183.42k | £188.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £171.08k | £171.08k | £180.33k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.