Hanes ariannol ROSE HILL AND DONNINGTON ADVICE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1123488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.07k | £128.71k | £140.64k | £141.09k | £215.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.03k | £112.20k | £151.03k | £132.58k | £209.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £86.00k | £86.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £93.05k | £91.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.