ymddiriedolwyr KIDS IN MUSEUMS
Rhif yr elusen: 1123658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Eke | Cadeirydd | 17 June 2022 |
|
|
||||
Jessica Mary Clare Thomas | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Guy Russell Turton | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Rachel Brodie | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Joe Rattray | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Christina Inger Margareta Lister | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Steven Joseph Bogle | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Paul Brian Marden | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Eilish Calnan | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|||||
Morrigan Mason | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Anne Brisbin | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Rachel Kuhn | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Victoria Pinnington | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Elizabeth McKay | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.